Detailpagina voor onderwerp
Deze pagina geeft informatie over het onderwerp http://themis.vlaanderen.be/id/resource/640c8520-4cf6-11eb-87b9-bb867beb4542 weer, door relaties en details te tonen.
Eigenschappen en relaties
Directe links van het onderwerp.
Eigenschap | Onderwerp |
---|---|
2017-01-20T12:00:00+01:00 | |
2022-08-29T08:25:09.123Z | |
http://themis.vlaanderen.be/id/concept/document-type/63d628cb-a594-4166-8b4e-880b4214fc5b | |
http://themis.vlaanderen.be/id/agendapunt/39a5aff0-4c70-11eb-9bee-cf03b228ad18 | |
http://themis.vlaanderen.be/id/agendapunt/1763f600-2774-11ed-b756-bf5fa8c21f0f | |
17 | |
19 | |
http://themis.vlaanderen.be/id/concept/thema/12f19487-9fc6-4c02-afc3-0015b1127144 | |
<p>Op 21 januari 2015 werden de bestuurders van de VRT benoemd voor een mandaat van vijf jaar. Op 16 december 2016 overleed Eric Defoort. De Vlaamse Regering <strong>draagt nu Philippe Beinaerts voor als vervanger van Eric Defoort in de Raad van Bestuur van de VRT. </strong></p> | |
http://themis.vlaanderen.be/id/mandataris/5fed907ee6670526694a06b9 | |
Op 21 januari 2015 werden de bestuurders van de VRT benoemd voor een mandaat van vijf jaar. Op 16 december 2016 overleed Eric Defoort. De Vlaamse Regering draagt nu Philippe Beinaerts voor als vervanger van Eric Defoort in de Raad van Bestuur van de VRT. | |
89bcbf78-dec1-11e9-aa72-0242c0a80002 | |
Raad van bestuur VRT: vervanging lid |
Verwijzingen
Inverse links naar het onderwerp.
Geen verwijzingen gevonden.